大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于国内各大学校长的问题,于是小编就整理了4个相关介绍国内各大学校长的解答,让我们一起看看吧。
肯定是蔡元培啦。蔡元培任北大校长期间,思想较为开放,用人不拘一格,兼容并包,以一己之力推动了新文化运动蓬勃发展,带来了北大***辈出的局面,在中国思想史、教育史乃至民主主义革命史上,都是举足轻重的人物,近现代以来的大学校长无人能出其右。
第一任:孙家鼐,任职时间:1898年7月—1899年7月
第二任:许景澄,任职时间:1899年7月—1900年7月
第三任:张百熙,任职时间:1902年1月—1904年2月
第四任:张亨嘉,任职时间:1904年2月—1906年2月
答:北大历任校长是:孙家鼎,许景澄,张百熙,张亨嘉,李家驹,朱益藩,刘廷琛,柯劭愍,劳乃宣,严复,…蔡元培,蒋梦麟,协适…马寅初,陆平,周培源,…丁石孙…至今郝平。
易红,1963年4月出生于重庆万州,1990年毕业于清华大学(本硕博连读),2017年12月任中南大学党委书记;
田红旗,1959年12月出生于河南鲁山,工程院院士,1988年毕业于长沙铁道学院(现中南大学,本硕),2017年5月任中南大学校长;
胡岳华,1962年1月出生于湖南湘潭,1989年毕业于中南大学(本硕博),2016年1月任中南大学党委常委、常务副校长;
陶立坚,1962年10月出生于湖南长沙,2004年毕业于中南大学(本硕博),2016年1月任中南大学党委常务副书记;
伍海泉, 1962年1月出生于湖南常德,1986年毕业于湖南大学(原湖南财经学院),2018年9月任中南大学党委副书记、纪委书记;
朱学红,1962年1月生于湖南长沙,1984年毕业于湖南大学,2010年12月任中南大学党委常委、副校长;
李亮,1962年10月出生于江苏泰兴,2000年毕业于长沙铁道学院(现中南大学,本硕博),2018年3月任中南大学党委副书记;
李景升,1967年2月出生于内蒙古赤峰,2009年毕业于中南大学(本硕博),2019年9月任中南大学党委副书记;
陈翔,1***0年10月生于湖南长沙,19***年毕业于中南大学(原湖南医科大学,本硕),2016年7月任中南大学党委常委、副校长;
陈立章,1964年4月出生于湖南常德,2004年毕业于中南大学(原湖南医科大学,本硕博),2019年7月任中南大学党委常委、副校长;
校长有58个!
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是我国创办最早的西医高等学校之一。
理论上是书记大,高校实行的是党委领导下的校长负责制。党委书记的权力要大于校长。
校长实际仅负责教学等业务工作,而关键的人事工作则由党委书记领导下的党委会负责。
在高等院校负责人的排名中,党委书记是第一位的,校长则居于党委书记之后。
到此,以上就是小编对于国内各大学校长的问题就介绍到这了,希望介绍关于国内各大学校长的4点解答对大家有用。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.nc-ye.com/post/12150.html